Hanes ariannol The Holistic Cancer Centre
Rhif yr elusen: 702114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.07k | £146.28k | £199.99k | £151.00k | £164.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.23k | £139.10k | £121.45k | £143.65k | £173.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £43.25k | £50.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.25k | N/A | N/A | £14.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.