ymddiriedolwyr THE WEST OF ENGLAND MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 801155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Trevor Mayell | Cadeirydd | 19 April 2022 |
|
|||||
David Thomas Grant | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||
Caroline Blake-Symes | Ymddiriedolwr | 16 April 2022 |
|
|||||
Steve Martyn Cocks | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Roger Durward Forbes | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||
Charles Vessey Edis | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Mark Whitehouse | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.