Hanes ariannol BRITISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1030623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £4.45m | £4.42m | £4.52m | £4.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.92m | £4.92m | £4.22m | £4.22m | £4.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £66.86k | £61.80k | £65.27k | £142.83k | £87.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.00k | £32.15k | £30.00k | £35.00k | £233.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.04m | £4.32m | £4.30m | £4.41m | £3.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.15k | £96.21k | £77.28k | £72.53k | £86.70k | |
|
Incwm - Arall | £5.45k | £5.80k | £6.07k | £6.17k | £5.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.89m | £4.90m | £4.20m | £4.19m | £4.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.40k | £24.36k | £21.01k | £23.82k | £24.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.62k | £68.69k | £79.64k | £73.30k | £70.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £141.50k | £145.64k | £105.70k | £87.88k | £79.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.40k | £24.36k | £21.01k | £23.82k | £24.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.