ymddiriedolwyr CHESHIRE FREEMASONS' CHARITY
Rhif yr elusen: 219177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNIS TALBOT | Cadeirydd | 17 August 2018 |
|
|||||||||
Jeffrey Cunningham | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||||||
Michael George Leese | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||||||
Paul Robert Crudge | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||||||||
jonathan shasha | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||||||
Michael Gerrard Ireland | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.