Hanes ariannol FRIENDS OF ROPNER PARK
Rhif yr elusen: 1125093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (195 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.69k | £147.50k | £157.01k | £253.14k | £264.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.02k | £159.69k | £146.29k | £254.30k | £264.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.58k | N/A | N/A | £5.00k | £8.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.