ymddiriedolwyr TREOWEN COMMUNITY HALL
Rhif yr elusen: 1151380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerry Louise Mcbride | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|
||||
SAMANTHA Elliott | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Georgie Grant | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
catherine charlton | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
gemma layton-morris | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Zariea Evans | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Regina Buckley-Robins | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.