Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE
Rhif yr elusen: 1155902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472.61k | £476.49k | £743.22k | £698.18k | £726.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £423.77k | £441.53k | £517.97k | £618.64k | £652.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.37k | N/A | N/A | N/A | £56.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £372.25k | £104.62k | £31.75k | £558.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £29.21k | £21.65k | £16.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £675.78k | £707.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.38k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £753 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £615.52k | £652.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £3.12k | £43 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £517.97k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.