ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the charity is that the funds are made available to benefit the patients and staff of Essex Partnership University NHS Foundation Trust, or for any other NHS organisation on behalf of whom the Trust administers funds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Essex
- Thurrock
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- SEPT GENERAL CHARITABLE FUND (Enw gwaith)
- ESSEX PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST CHARITIES (Enw blaenorol)
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST CHARITIES (Enw blaenorol)
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP NHS TRUST CHARITIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE BOARD OF ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.00k | £237.00k | £119.00k | £68.77k | £98.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.00k | £259.00k | £95.00k | £92.74k | £110.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS as amended on 28 Feb 2018 as amended on 12 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BASIL BEAR FUND
- BRENTWOOD SERVICES FUND
- CANCER RELIEF FUND
- CHILDRENS CENTRE FUND
- CONTINENCE CARE FUND
- CONTINUING CARE SERVICES FUND
- DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS FUND
- DIABETIC CARE CENTRE
- DISTRICT NURSES FUND
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST BEDS CHILDS HELATH DIRECTORATE FUND
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST CANCER CARE GENERAL FUND -
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST COMMUNITY SERVICE FUND -
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST GENERAL CHARITABLE FUND
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST GENERAL FUND
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST MENTAL HEALTH GENERAL FUND
- ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST STAFF WELFARE
- HEALTH CENTRE AND CLINICS FUND
- HENRICUS OCTAVIUS ROE IN CONNECTION WITH FAIRFIELD HOSPITAL, ARLESEY
- LEARNING DISABILITY CHARITY
- LEARNING DISABLILITIES PSYCHIATRY ACADEMIC AND RESEARCH FOUNDATION
- MENTAL HEALTH CHARITY
- MENTAL HEALTH RESEARCH FOUNDATION
- PHYSIOTHERAPY SERVICES FUND
- PRIMARY CARE CHARITY
- PRIMARY CARE TRUST GENERAL PURPOSE FUND
- PRIMARY CARE TRUST STAFF WELFARE FUND
- PSYCHIATRIC RESEARCH FUND
- PSYCHOLOGY SERVICES FUND
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH FAIRFIELD HOSPITAL GENERAL
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH FAIRFIELD HOSPITAL PATIENTS WELFARE
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH FAIRFIELD HOSPITAL STAFF WELFARE
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH FARINGDON WING
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH FARINGDON WING PATIENTS WELFARE
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH MENTAL HEALTH GENERAL
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH MENTAL HEALTH PATIENTS AND STAFF WELFARE
- SOUTH BEDFORDSHIRE COMMUNITY HEALTH MENTAL HEALTH PATIENTS WELFARE
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP NHS TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST AMPTHILL AND DISTRICT GENERAL FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST BEDS RURAL GENERAL FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST BEDS URBAN GENERAL FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST BIGGLESWADE AND DISTRICT GENERAL FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST LEARNING DISABILITIES GENERAL FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST MENTAL HEALTH TRAINING/EQUIPMENT FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST OTHER LOCALITY SERVICES GENERAL FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST PATIENTS WELFARE FUND
- SOUTH ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST VERANDAH PROJECT FUND
- SPEECH AND LANGUAGE THERAPY FUND
- THE MARGARET ETHEL BOLTON FUND
- 05 Mawrth 2003 : Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 2017 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thurrock Community Hospital
Thameside House
Long Lane
Grays
Essex
RM162PX
- Ffôn:
- 07974769872
- E-bost:
- c.barley@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window