Hanes ariannol LEIGHTON BUZZARD MENCAP

Rhif yr elusen: 259104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.46k £14.01k £23.66k £21.65k £22.65k
Cyfanswm gwariant £27.70k £8.98k £20.20k £29.87k £34.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.50k N/A N/A £3.00k £3.00k