Ymddiriedolwyr LEIGHTON BUZZARD MENCAP
Rhif yr elusen: 259104

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs GAYE BEATTIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Evelyn Bennett | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Christopher John Porter | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Claire Garcia | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Sophie Lunn | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Gerard Francis McClinton | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Angela Solomon | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
PETER INGRAM | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
||||
DAVID NELSON DEACON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.