ymddiriedolwyr SHERINGHAM AND CROMER CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 281467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSEPHINE CAROLINE HURRELL | Cadeirydd | 01 August 2013 |
|
|
||||
Ann Elaine Twigg | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
JONATHAN HUGH ANDERSON | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
REVD DR MICHAEL EDWARD BOSSINGHAM | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
PAMELA JEAN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
KAREN ELIZABETH SIMS | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Stephen John Green | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
PHILIP ADAMS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.