Hanes ariannol WANTAGE COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 298739
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.48k | £103.05k | £107.85k | £92.74k | £69.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.71k | £107.47k | £100.28k | £109.58k | £65.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.