Dogfen lywodraethu WANTAGE COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 298739
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2ND FEBRUARY 1988 AND AMENDED 19TH NOVEMBER 1991 AND 26 NOVEMBER 1992 AND 27 NOVEMBER 1997 AND 3 DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SUFFERING BY THE PROVISION OF COUNSELLING FOR THOSE IN NEED OF SUPPORT AND UNDERSTANDING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.