Hanes ariannol GEESE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 327563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £511.03k | £563.17k | £565.23k | £366.01k | £539.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £510.47k | £554.30k | £393.67k | £423.00k | £530.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £131.50k | £56.20k | £37.70k | £73.78k | £178.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.97k | £371.90k | £137.06k | £158.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.55k | £198.35k | £474.06k | N/A | £1.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.81k | £21.25k | £20.45k | N/A | £21.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £431.61k | £343.49k | £70.66k | N/A | £265.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63 | £79 | £61 | N/A | £653 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £251.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £499.32k | £549.46k | £393.22k | N/A | £525.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.15k | £4.84k | £455 | N/A | £5.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.86k | £0 | £6.48k | N/A | £5.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.