Hanes ariannol THE FERNDOWN & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1073206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.53k | £64.47k | £25.52k | £42.85k | £55.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.75k | £57.97k | £17.69k | £56.99k | £56.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.