ymddiriedolwyr THE FERNDOWN & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1073206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Anne Hutton | Cadeirydd | 13 December 2019 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL LAMB | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
PAUL ELLIS | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Carole Gwen Ward | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
VALARIE ANN TUCKER | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Dr Ansuya Patel | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Deborah Margaret Gill | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Jane Cresswell | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Vivian Lee Dedman | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Angela Margaret Larcombe | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Thelma Evelyn Poole | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Joan Marshall Brearley | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Malcolm Gill | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|
||||
GLYN HOLDEN BOSANKO | Ymddiriedolwr | 15 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.