Hanes ariannol DOSTHILL PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1110139
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.61k | £11.04k | £10.82k | £11.94k | £9.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.89k | £8.11k | £17.56k | £9.10k | £14.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.