ymddiriedolwyr DOSTHILL PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1110139
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikki Thomas | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|
||||
Paul Rushton | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Malcolm Humpage | Ymddiriedolwr | 02 October 2016 |
|
|
||||
Amy Howell | Ymddiriedolwr | 02 October 2016 |
|
|
||||
Richsrd Howell | Ymddiriedolwr | 02 October 2016 |
|
|
||||
DAVID CHURCHES | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Clare Matthews | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
KAYLEIGH NOZEDAR | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
Justine Robertson | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
Tony Hand | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
JOANNE CLAIRE LEWIS | Ymddiriedolwr | 18 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.