ymddiriedolwyr SURVIVORS IN TRANSITION
Rhif yr elusen: 1159782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN HUGHES | Cadeirydd | 29 September 2014 |
|
|
||||
Simon Patrick Tucker | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Samantha Jover | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Damien Ribbans | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Vanessa Webb | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
ANDREW DEWHURST | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
ALISON MANN | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
Dr EMMA MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.