ymddiriedolwyr TELFORD OCCUPATIONAL HEALTH SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 513220
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Collinswood | Cadeirydd | 03 March 2017 |
|
|
||||
Emily Helen Brady | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Pamela Ann Gray | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Angelica Valentina Creanga | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Elaine Jean Mitchell | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
MARIE SPEIGHT | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.