Hanes ariannol THE WHITE ENSIGN ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 206787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500.94k | £5.42m | £434.10k | £293.93k | £565.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £702.24k | £717.41k | £496.42k | £478.57k | £542.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.57k | N/A | N/A | N/A | £24.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £237.22k | £5.28m | N/A | N/A | £39.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.10k | £42.27k | N/A | N/A | £111.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.57k | £0 | N/A | N/A | £208.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.76k | £50.74k | N/A | N/A | £204.63k | |
|
Incwm - Arall | £131.92k | £52.47k | N/A | N/A | £279 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.20m | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £623.24k | £593.33k | N/A | N/A | £430.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.78k | £22.97k | N/A | N/A | £48.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.07k | £3.99k | N/A | N/A | £5.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.71k | £9.90k | N/A | N/A | £6.55k | |
|
Gwariant - Arall | £62.22k | £101.11k | N/A | N/A | £63.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.