ymddiriedolwyr THE WHITE ENSIGN ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 206787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Ruth Cairnie | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Philippa Haughey OBE QC | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Theocharis Panayiotou Theochari | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Lieutenant General Edward Grant Martin Davis CB CBE | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Admiral Sir Philip Andrew Jones GCB DL | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Commodore Robert William Dorey RFA | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Commodore Inga Jane Kennedy CBE QHNS | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
James Michael Ross Saunders Watson DL | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Admiral Sir George Michael Zambellas GCB DSC DL | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
HELEN DEEBLE CBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Captain Lance Henry Lowe Batchelor RNR | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
EDMUND WITOLD BYERS | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Murray OBE | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
Simon Andrew Black | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|||||
ADMIRAL SIR MARK STANHOPE GCB OBE DL | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
CAPTAIN ADAM PETER GOSLING RNR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.