Hanes ariannol THE PRINKNASH ABBEY CHARITIES
Rhif yr elusen: 232863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £775.29k | £558.23k | £527.24k | £778.37k | £519.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.21m | £687.58k | £623.53k | £718.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £231.05k | £1.50k | £1.00k | £5.10k | £2.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £536.25k | £553.71k | £374.89k | £379.71k | £493.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.99k | £3.03k | £3.80k | £3.70k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £147.55k | £389.85k | £23.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £231.05k | £0 | £0 | £0 | £2.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.21m | £687.58k | £623.53k | £718.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.56k | £5.53k | £5.53k | £5.77k | £6.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.