Elusennau cysylltiedig THE PRINKNASH ABBEY CHARITIES
Rhif yr elusen: 232863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
- CHARITIES COMPRISED IN DEED OF GIFT
- CHARITY COMPRISED IN A DECLARATION OF TRUST
- CHARITY COMPRISED IN A DECLARATION OF TRUST DATED 6 APRIL 1954
- CHARITY COMPRISED IN DECLARATION OF TRUST DATED 3 JUNE 1952
- CHARITY COMPRISED IN DEED OF GIFT DATED 1 AUGUST 1928
- CHARITY OF KATHERINE LOVERIDGE
- PRINKNASH ABBEY (GENERAL FUNDS)
- SPECIAL FUNDS HELD IN CONNECTION WITH PRINKNASH ABBEY
- SPECIAL FUNDS HELD IN CONNEXION WITH PRINKNASH ABBEY
Dogfen lywodraethu
DEED OF GIFT DATED 01/08/1928 AND SCHEME SEALED 10/05/1957 SCHEME OF 17/07/1962
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF THE CHARITABLE WORKS CARRIED ON BY THE COMMUNITY
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Hanes cofrestru
- 18 Awst 1964 : Cofrestrwyd
- 04 Chwefror 2003 : Tynnwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.