Hanes ariannol ABBEYFIELD SOUTHERN OAKS
Rhif yr elusen: 247308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £813.57k | £602.73k | £3.85m | £6.96m | £5.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.32m | £4.33m | £6.91m | £5.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £223.64k | £720 | £1.43k | £90.65k | £63.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.49k | £4.59k | £7.00k | £48.34k | £113.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £578.70k | £569.88k | £646.24k | £965.57k | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.74k | £25.82k | £27.25k | £29.02k | £34.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.73k | £3.17m | £5.83m | £4.00m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £90.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £535.07k | £683.40k | £1.27m | £6.91m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.82k | £2.12k | £2.92k | £0 | £240 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.96k | £10.96k | £0 | £16.77k | £11.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.56k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £478.05k | £636.56k | £3.06m | £0 | £3.72m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.