ymddiriedolwyr ABBEYFIELD SOUTHERN OAKS
Rhif yr elusen: 247308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL COLIN LOCK MACDONALD | Cadeirydd | 01 October 2014 |
|
|||||
Andrew Stuart Parsons | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Stephen Lloyd Eagle | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Susan Jane Moore | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Douglas Kenneth Lyon Horne | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
John William Mann | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Anne Fairweather Carrington | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Dr ANDREW MARTIN HOY | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|||||
Margaret Christina Angus | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Charles Nicholas Shore | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
Graham Arthur James Walker LVO | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Dr Malcolm William Wakerley OBE | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.