Hanes ariannol WALSINGHAM SUPPORT
Rhif yr elusen: 294832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.39m | £31.60m | £29.18m | £28.39m | £28.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.33m | £32.40m | £31.10m | £27.74m | £28.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.92m | N/A | £25.12m | £25.90m | £25.91m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £128.82k | N/A | £874.00k | £848.61k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.00k | £58.00k | £1.02m | £768.00k | £219.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £221.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.04m | £28.57m | £27.98m | £27.04m | £27.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.00k | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £24.00k | £2.97m | £175.00k | £157.00k | £280.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.33m | £32.40m | £31.10m | £27.74m | £28.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £374.00k | £0 | £482.00k | £151.00k | £184.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.