ymddiriedolwyr WALSINGHAM SUPPORT
Rhif yr elusen: 294832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Edward Longley Cooke | Cadeirydd | 26 May 2022 |
|
|
||||
Tracy Jane Cox | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
PAUL ANTHONY MARCHANT | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Nicola Ellen Craig | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Miller | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
David Andrew John Walji | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
CADANNA LLWELLYN-PEART | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||
ALISON MARGARET HEATON | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Mark Best | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
RICHARD KEAGAN-BULL | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.