Dogfen lywodraethu B A S SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 306998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 1ST NOVEMBER 1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 NOVEMBER 2010 REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 9 NOVEMBER 2010 as amended on 25 Feb 2021 as amended on 25 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL OR SCHOOLS WHERE STUDENTS MAY OBTAIN A SOUND EDUCATION OF THE HIGHEST ORDER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.