ymddiriedolwyr B A S SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 306998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Matthew Leonard Kingwell CBE | Cadeirydd | 27 November 2017 |
|
|
||||
Philippa Adams | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Paul Joyce | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Philip Owen Padgham | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|
||||
Thomas Couchman | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Rebecca Upton | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Tara Juliet Gallagher | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
James Hookway | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Jonathan Watts | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|||||
David Daniels CBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Capper Fidock | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
IAN SCOTT MERCER CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.