Hanes ariannol THE NEW WOLSEY THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1082016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54m | £4.50m | £3.02m | £2.93m | £3.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.11m | £4.37m | £1.80m | £3.71m | £3.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | £290 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00m | £1.78m | £2.58m | £1.83m | £1.31m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.59k | £92.55k | £91.32k | £31.09k | £32.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £102.77k | £50.55k | £19.26k | £8.14k | £29.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.39m | £4.34m | £2.91m | £2.89m | £3.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.76k | £8.50k | £4.61k | £566 | £7.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.07m | £4.33m | £1.78m | £3.69m | £3.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.72k | £32.47k | £12.22k | £21.78k | £30.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.77k | £38.32k | £39.37k | £42.39k | £40.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.