ymddiriedolwyr THE NEW WOLSEY THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1082016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Jane Corcoran | Cadeirydd | 10 December 2019 |
|
|
||||
Colm Gerard James Seeley | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Wendy Jane Herber | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Laura Herbert | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Vickie Olive Brazier | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Alice Louise Hardaker | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Nicola Sheppard | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Marc Edward Bradbrook | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Matthew William Harrison | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Sophie Jane Woolley | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|||||
Catherine Frost | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.