Hanes ariannol EQUIPPERS CHURCH
Rhif yr elusen: 1091642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.08m | £1.04m | £1.36m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £966.67k | £1.07m | £829.45k | £923.35k | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £954.51k | £902.04k | £966.77k | £1.13m | £1.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £135.16k | £158.38k | £25.55k | £24.18k | £113.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.54k | £21.93k | £17.23k | £20.55k | £21.59k | |
|
Incwm - Arall | £500 | £0 | £25.71k | £184.19k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £952.99k | £1.06m | £774.34k | £906.84k | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.68k | £15.46k | £10.79k | £13.51k | £15.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.85k | £0 | £20.56k | £18.21k | £60.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £108.69k | £126.10k | £169.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.28k | £44.32k | £3.01k | £2.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.