ymddiriedolwyr EQUIPPERS CHURCH
Rhif yr elusen: 1091642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Runkel | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Thomas Yates | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Ingrid Jack | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|||||
MARK COLLARD | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|||||
Jonathan Everitt | Ymddiriedolwr | 24 August 2017 |
|
|
||||
Lavanya Grace Selina Dua | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||
PETER PROTHERO | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.