Hanes ariannol ST IVES FREE CHURCH (UNITED REFORMED) CHARITY
Rhif yr elusen: 1132694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (176 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.13k | £185.03k | £134.96k | £139.50k | £197.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.68k | £192.74k | £155.63k | £150.98k | £177.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.53k | N/A | N/A | £32.34k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.