ymddiriedolwyr ST IVES FREE CHURCH (UNITED REFORMED) CHARITY
Rhif yr elusen: 1132694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (176 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Catherine Ball | Cadeirydd |
|
||||||
Freda Barnard | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Helen Ackroyd | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
JOHN PIKE | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Moore | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Neville Runham | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Peter Davies | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Esmond James Edwards | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
SALLY ROSEMARY RUNHAM | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Dr CHRISTINE ANNE MACLEOD | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
PETER GERMAN | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.