ymddiriedolwyr THE MUSEUM OF THE MERCIAN REGIMENT (WORCESTERSHIRE & SHERWOOD FORESTERS COLLECTION)
Rhif yr elusen: 1001226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brig Peter Dennis CBE | Cadeirydd |
|
||||||
Mark John Shaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
LORD LIEUTENANT DERBYSHIRE ELIZABETH JANE FOTHERGILL CBE | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Councillor Neil Atkin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Mel Siddons | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
DAVID HARRISON | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
LT COLONEL KEITH SPIERS OBE | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
SIR JOHN WILFRED PEACE | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|||||
Honorary Alderman BRIAN GROCOCK | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|||||
Col David Sneath MA TD DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRIGADIER EDWARD WILKINSON CBE TD DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LIEUTENANT COLONEL DES FITZGERALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIEUTENANT COLONEL MARK ANDRE HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.