ymddiriedolwyr THE LEGAL EDUCATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Sloan | Cadeirydd | 26 October 2020 |
|
|||||
Rebecca Louise Gray | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Barbora Bukovska | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Tamsin Evans | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Walter James Wolffe | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Alexander David Temple | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Vivek Luthra | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
ALISON PICKUP | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.