ymddiriedolwyr Enable Ability
Rhif yr elusen: 276422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JON ROBERT MULLER | Cadeirydd | 28 September 2011 |
|
|
||||
Peter Robertson | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Sue Coldham | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Mark Alun Thomas | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Kerry Marie Blomerus | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Alison Catherine Bowie | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
William Michael John | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||
Drew Ramsay | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
|
||||
JOSEPH HARBOUR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STUART ELSOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.