ymddiriedolwyr WHITE LODGE CENTRE
Rhif yr elusen: 286238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Parke | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Sita Soni | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Michael Meredith | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Dr Graham Barlow | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Dr Neil Forbes McIntyre | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Juliette Barnes | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Sophie Taylor | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Jane Stuart-Palikira | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.