ymddiriedolwyr THE LICHFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 1107827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Wright | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||||
Malcolm Maclean | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||
Amanda Robbie | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||
Rt Revd Paul Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Matthew Beer | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Megan Rachel Smith | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|||||||
CYRIL RANDLES | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||||
Rev Michael Metcalf | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||||
The Rt Revd Sarah Bullock | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|||||||
Dr Paul Alexander Graetz | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||||
REV PREB BRAIN LEATHERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Dr John Richard Fawn | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
RICHARD JOHN ALAN PITHERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Rev BENJAMIN WHITMORE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||||
Rev Michael Geoffrey Ipgrave | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|||||||
Rev JULIA CODY | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||||
Dr SUSAN KAREN WELLER | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||
JOSEPHINE LOCKE | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|||||||
Rt Rev Matthew Parker | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|||||||
ANDREW PAUL CHARLES | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER GILL | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|||||||
PENELOPE ALLEN | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||||
LILAS RAWLING | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||||
Rev PHILIP JOHN CANSDALE | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|||||||
MR TUG WILSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOHN GUTHRIE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.