ymddiriedolwyr BRECKNOCK FEDERATION OF YFC
Rhif yr elusen: 1169501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Bowen | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Robert Healey | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Matthews | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Sian Healey | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Sharon Healey | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Rees | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Luke Smith | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Craig Jones | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Lucy Brown | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Ieuan Williams | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Elin Havard | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Jamie Coles | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Gethin Williams | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Niall Evans | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Ffion Williams | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Chloe Hyde | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Paul Thomas | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Chris Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Ffion Price | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Iwan Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Sam Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Baden Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Libby Davies | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Sioned Davies | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Elin Protheroe | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Leanne Davies | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Emma Rees | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Carwyn Pugh | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Emma Jones | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Ryan Watkins | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.