Hanes ariannol SYDERSTONE HAPPY FACES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1050784
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.40k | £45.60k | £55.43k | £64.00k | £30.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.42k | £43.56k | £50.83k | £56.00k | £43.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.24k | £38.03k | £49.93k | £60.00k | £23.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.