Hanes ariannol THE COLLEGE OF OPTOMETRISTS
Rhif yr elusen: 1060431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.32m | £5.60m | £8.21m | £8.83m | £8.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.29m | £6.51m | £7.00m | £9.09m | £9.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £659.56k | £683.38k | £579.38k | £579.38k | £579.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.00k | N/A | £42.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.44k | £1.03k | £1.22k | £5.92k | £1.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.63k | £0 | £18.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.16m | £5.44m | £7.42m | £8.67m | £8.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £162.03k | £152.09k | £135.39k | £151.27k | £143.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.88k | £648.86k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.26m | £6.48m | £6.96m | £9.05m | £9.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.55k | £29.81k | £36.90k | £45.15k | £42.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £168.21k | £142.46k | £34.51k | £177.35k | £193.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.55k | £0 | £36.90k | £35.95k | £42.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.