Hanes ariannol MUSICIANS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 228089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61m | £12.62m | £7.13m | £5.64m | £6.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.90m | £22.86m | £12.56m | £11.20m | £11.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £650.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.38m | £11.55m | £6.12m | £4.58m | £5.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £99.96k | £108.00k | £63.00k | £66.00k | £63.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £1.00k | £1.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.13m | £962.00k | £951.00k | £993.00k | £942.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.61m | £2.37m | £2.15m | £3.24m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.23m | £20.74m | £10.95m | £9.57m | £9.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.68m | £1.22m | £1.61m | £1.63m | £1.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £164.56k | £115.00k | £217.00k | £273.00k | £318.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £586.10k | £550.00k | £56.00k | £77.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £250.24k | £114.00k | £295.00k | £141.00k | £140.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £899.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.