Hanes ariannol MORE HOUSE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 312737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.97m | £4.08m | £3.22m | £3.17m | £2.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83m | £3.81m | £3.54m | £3.56m | £3.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.59k | £41.86k | £27.65k | £313.75k | £28.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £314.03k | £308.48k | £249.95k | £260.81k | £230.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.61m | £3.62m | £2.92m | £2.59m | £2.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.99k | £7.80k | £1.36k | £2.65k | £19.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £101.49k | £23.42k | £0 | £34.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.78m | £3.77m | £3.49m | £3.51m | £3.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.96k | £42.52k | £43.32k | £50.09k | £63.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £20.76k | £59.39k | £44.42k | £45.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.