Hanes ariannol HER CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1070755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £528.98k | £588.98k | £677.88k | £781.08k | £652.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £500.95k | £541.67k | £651.01k | £711.33k | £693.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £171.50k | £227.91k | £227.91k | £362.05k | £285.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £312.70k | £339.21k | £398.85k | £415.99k | £398.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £213.35k | £248.33k | £277.64k | £362.05k | £253.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.28k | £1.43k | £1.39k | £1.02k | £1.18k | |
|
Incwm - Arall | £1.66k | £0 | £0 | £2.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £415.23k | £443.98k | £537.33k | £608.54k | £625.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.42k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £83.30k | £97.68k | £113.69k | £102.79k | £67.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.