Hanes ariannol MIND IN WEST ESSEX
Rhif yr elusen: 1091154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £752.59k | £990.22k | £1.34m | £1.88m | £2.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £794.87k | £895.62k | £1.16m | £1.69m | £2.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £302.30k | £579.42k | £1.15m | £994.14k | £1.74m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £88.37k | £325.66k | £150.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.59k | £43.16k | £75.94k | £22.83k | £34.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.17k | £19.36k | £61.36k | £14.70k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £680.87k | £917.65k | £1.19m | £1.84m | £2.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £476 | £564 | £479 | £203 | £5.12k | |
|
Incwm - Arall | £39.49k | £9.48k | £5.19k | £3.39k | £113.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £791.67k | £888.76k | £1.16m | £1.69m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.20k | £6.86k | £5.39k | £5.52k | £9.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.60k | £20.94k | £33.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.