Hanes ariannol THE BRITISH ALLERGY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1094231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £1.57m | £1.76m | £1.65m | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.90m | £1.43m | £1.70m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £85.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £99.96k | £44.67k | £273.23k | £77.02k | £62.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.48m | £1.49m | £1.38m | £1.57m | £1.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.65k | £20.23k | £9.62k | £2.24k | £43.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.65k | £6.26k | £8.77k | £2.04k | £5.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £85.60k | £0 | £96.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £165.00k | £16.38k | £16.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £764.88k | £830.72k | £769.83k | £1.25m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £862.67k | £1.07m | £658.39k | £458.32k | £40.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.18k | £0 | £16.36k | £13.46k | £34.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £246.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.