Hanes ariannol THE WOODARD CORPORATION
Rhif yr elusen: 1096270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.00m | £1.20m | £1.09m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.46m | £2.14m | £1.77m | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.00k | £19.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £292.00k | £252.00k | £163.00k | £404.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.26m | £694.00k | £944.00k | £922.00k | £1.10m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.43m | £2.11m | £1.75m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.00k | £30.00k | £32.00k | £19.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | £0 | £0 | £111 | £23 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.00k | £11.00k | £8.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.